PIXE ADDICT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuria, 19
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PIXE ADDICT SL
CIF B87751988
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/02/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PIXE ADDICT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIXE ADDICT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nekrasova Ksenia Alexandrovna | Administrador Unico | 26/07/2017 | 28/11/2018 |
Nekrasova Ksenia Alexandrovna | Liquidador | 28/11/2018 | 28/11/2018 |
Ruiz Casas Maria Pilar | Apoderado | 27/07/2017 | 28/11/2018 |
Nekrasova Ksenia Alexandrovna | Administrador Solidario | 08/03/2017 | 26/07/2017 |
Ruiz Casas Maria Pilar | Administrador Solidario | 08/03/2017 | 26/07/2017 |
ACTOS BORME DE PIXE ADDICT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 170, S 8, H M 640835, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 170, S 8, H M 640835, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 170, S 8, H M 640835, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 170, S 8, H M 640835, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 167, S 8, H M 640835, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Dirección:C/ NURIA 19 (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/02/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:DISEÑO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ROPA; REFORMA, REHABILITACION Y DECORACION DE BIENES INMUEBLES, ASI COMO LA CONSULTORIA Y COORDINACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 167, S 8, H M 640835, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28