RUIZ CASAS MARIA PILAR
Informe ejecutivo de RUIZ CASAS MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ CASAS MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIXE ADDICT SL | Apoderado | 27/07/2017 | 28/11/2018 |
PIXE ADDICT SL | Administrador Solidario | 08/03/2017 | 26/07/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ CASAS MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CASAS MARIA PILAR
Empresa: PIXE ADDICT SL
Apoderado
- Ruiz Casas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 3 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Empresa: PIXE ADDICT SL
Administrador Solidario
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
- Ruiz Casas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Empresa: PIXE ADDICT SL
Administrador Solidario
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
- Ruiz Casas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 167, S 8, H M 640835, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Información de RUIZ CASAS MARIA PILAR
Mostramos los datos de RUIZ CASAS MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CASAS MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos