NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA
Informe ejecutivo de NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRASIERRA FINANCIAL ADVISORY SL | Liquidador | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
MIRASIERRA FINANCIAL ADVISORY SL | Administrador Unico | 23/01/2012 | 24/03/2022 |
MIRASIERRA FINANCIAL ADVISORY SL | Socio Unico | 23/01/2012 | 24/03/2022 |
PIXE ADDICT SL | Administrador Unico | 26/07/2017 | 28/11/2018 |
PIXE ADDICT SL | Liquidador | 28/11/2018 | 28/11/2018 |
PIXE ADDICT SL | Administrador Solidario | 08/03/2017 | 26/07/2017 |
VINCULACIONES DE NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA
Empresa: MIRASIERRA FINANCIAL ADVISORY SL
Liquidador
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29567 , F 13, S 8, H M 532117, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: MIRASIERRA FINANCIAL ADVISORY SL
Administrador Unico
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29567 , F 13, S 8, H M 532117, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: PIXE ADDICT SL
Liquidador
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 170, S 8, H M 640835, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: PIXE ADDICT SL
Administrador Unico
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 170, S 8, H M 640835, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: PIXE ADDICT SL
Administrador Unico
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Empresa: PIXE ADDICT SL
Administrador Solidario
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
- Ruiz Casas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 169, S 8, H M 640835, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Empresa: PIXE ADDICT SL
Administrador Solidario
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
- Ruiz Casas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35659 , F 167, S 8, H M 640835, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: MIRASIERRA FINANCIAL ADVISORY SL
Administrador Unico
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29567 , F 11, S 8, H M 532117, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Empresa: MIRASIERRA FINANCIAL ADVISORY SL
Socio Único
- Nekrasova Ksenia Alexandrovna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29567 , F 11, S 8, H M 532117, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Información de NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA
Mostramos los datos de NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEKRASOVA KSENIA ALEXANDROVNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos