PIROPOLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Rojo, 21
Código Postal 23440
Municipio Baeza
Provincia Jaén
Razón Social PIROPOLE SL
CIF B23706203
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Actividades de envasado y empaquetado
Fecha de Constitución 22/11/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PIROPOLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIROPOLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Lopez Nicolas | Administrador Mancomunado | 17/01/2013 | 17/01/2018 |
Oliete Navarro Belen | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Oliete Navarro Belen | Administrador Mancomunado | 17/01/2013 | 17/01/2018 |
Vega Cruz Vanesa | Administrador Mancomunado | 17/01/2013 | 17/01/2018 |
ACTOS BORME DE PIROPOLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 41, S 8, H J 19645, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 41, S 8, H J 19645, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 41, S 8, H J 19645, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-23
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 41, S 8, H J 19645, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-23
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 38, S 8, H J 19645, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-23
Dirección:C/ CIPRIANO TORNERO 21 (BAEZA)
Comienzo de operaciones:22/11/12
Capital:4.500,00 Euros
Objeto social:La elaboración, embotellado, compra-venta, comercialización y distribucióntanto a nivel nacional como internacional de aceite y grasas comestibles ysus productos derivados, siempre como entidad de intermediación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 38, S 8, H J 19645, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-23