FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOUTH EUROPE GROUND SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 06/09/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS
Empresa: SOUTH EUROPE GROUND SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alocen Ballester Maria Luisa
- Caballero Murillo Jaime
- Espinosa Guardiola Susana
- Fernandez Garcia Amancio
- Fernandez Lopez Nicolas
- Garcia Ramirez Delia
- Gaya Bauza Lorenzo
- Gomez Calafat Daniel
- Gutierrez Rodriguez Carmen Teresa
- Henriquez Brito Sonia
- Linero Benitez Pedro
- Lopez Pelegrin Amaya
- Martinez Alvarez David
- Martinez Corinne
- Martinez Serrano Carmen Maria
- Montalban Gomez Laura
- Obradors Marcen Alfonso
- Perea Merediz Guillermo
- Quintana Morey Juana Maria
- Reino Garcia Juan Francisco
- Ruiz Lorenzo Antonio
- Terron Casquero Raul
- Vega Fajardo Alvaro Jose
- Vega Prieto Alfredo
- Zamora Serrano Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815634, I/A 9 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: PIROPOLE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Lopez Nicolas
- Oliete Navarro Belen
- Vega Cruz Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 41, S 8, H J 19645, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-23
Empresa: PIROPOLE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Lopez Nicolas
- Oliete Navarro Belen
- Vega Cruz Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 38, S 8, H J 19645, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-23
Información de FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS
Mostramos los datos de FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LOPEZ NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos