OLIETE NAVARRO BELEN
Informe ejecutivo de OLIETE NAVARRO BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIETE NAVARRO BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIROPOLE SL | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
PIROPOLE SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2013 | 17/01/2018 |
VINCULACIONES DE OLIETE NAVARRO BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIETE NAVARRO BELEN
Empresa: PIROPOLE SL
Liquidador
- Oliete Navarro Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 41, S 8, H J 19645, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-23
Empresa: PIROPOLE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Lopez Nicolas
- Oliete Navarro Belen
- Vega Cruz Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 41, S 8, H J 19645, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-23
Empresa: PIROPOLE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Lopez Nicolas
- Oliete Navarro Belen
- Vega Cruz Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 38, S 8, H J 19645, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-23
Información de OLIETE NAVARRO BELEN
Mostramos los datos de OLIETE NAVARRO BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIETE NAVARRO BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos