DISAFOR XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de Belate/Belateko Monasterioaren Kalea, 3
Código Postal 31011
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social DISAFOR XXI SL
CIF B71052633
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 26/11/2010
Nombres Anteriores
- PERICORENA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario SEALAVEN1993 SL
VINCULACIONES DE DISAFOR XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISAFOR XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ilundain Arregui Joaquin Maria | Administrador Unico | 11/12/2019 | 23/08/2022 |
Ilundain Arregui Joaquin Maria | Liquidador Unico | 23/08/2022 | 23/08/2022 |
SEALAVEN1993 SL | Socio Unico | 17/01/2011 | 23/08/2022 |
Faber Ruiz Jesus Maria | Administrador Mancomunado | 27/12/2017 | 11/12/2019 |
Ilundain Arregui Joaquin Maria | Administrador Mancomunado | 27/12/2017 | 11/12/2019 |
SEALAVEN1993 SL | Administrador Unico | 17/01/2011 | 27/12/2017 |
ACTOS BORME DE DISAFOR XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 218, S 8, H NA 30726, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 218, S 8, H NA 30726, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 218, S 8, H NA 30726, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 218, S 8, H NA 30726, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 218, S 8, H NA 30726, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-31
Empresa: PERICORENA SL
- DISAFOR XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 217, S 8, H NA 30726, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-31
Empresa: PERICORENA SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 217, S 8, H NA 30726, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-31
Empresa: PERICORENA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 217, S 8, H NA 30726, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-31
Empresa: PERICORENA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 217, S 8, H NA 30726, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-31
Empresa: PERICORENA SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 217, S 8, H NA 30726, I/A 3 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-31