FABER RUIZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de FABER RUIZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FABER RUIZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGORA 2012 SL | Apoderado | 13/12/2017 | |
AGORA 2012 SL | Administrador Mancomunado | 20/08/2012 | |
SEALAVEN1993 SL | Secretario No Consejero | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE FABER RUIZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABER RUIZ JESUS MARIA
Empresa: PERICORENA SL
Administrador Mancomunado
- Faber Ruiz Jesus Maria
- Ilundain Arregui Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 217, S 8, H NA 30726, I/A 4 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-31
Empresa: PERICORENA SL
Administrador Mancomunado
- Faber Ruiz Jesus Maria
- Ilundain Arregui Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 217, S 8, H NA 30726, I/A 3 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-31
Empresa: AGORA 2012 SL
Apoderado
- Faber Ruiz Jesus Maria
- Quijera Marrodan Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 59, S 8, H NA 32375, I/A 3 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-31
Empresa: PLAZAOLA GESTION INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Faber Ruiz Jesus Maria
- Ilundain Arregui Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 96, S 8, H NA 1908, I/A 48 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-31
Empresa: PLAZAETXEA GESTION INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Faber Ruiz Jesus Maria
- Ilundain Arregui Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 114, S 8, H VI 14967, I/A 4 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-01
Empresa: PLAZAETXEA GESTION INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Faber Ruiz Jesus Maria
- Ilundain Arregui Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 114, S 8, H VI 14967, I/A 3 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-01
Empresa: PLAZAOLA GESTION INTEGRAL SL
Administrador Mancomunado
- Faber Ruiz Jesus Maria
- Ilundain Arregui Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 95, S 8, H NA 1908, I/A 47 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-31
Empresa: PLAZAOLA GESTION INTEGRAL SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Faber Ruiz Jesus Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 95, S 8, H NA 1908, I/A 47 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-31
Empresa: GESTION SOCIAL E INVERSIONES SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Faber Ruiz Jesus Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 133, S 8, H NA 7085, I/A 27 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-31
Empresa: HARRESI PARKEA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
- Faber Ruiz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1530 , F 181, S 8, H VI 9593, I/A 14 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-01
VER MAS ACTOS
Información de FABER RUIZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de FABER RUIZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABER RUIZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos