SANTOS PEREZ JESUS
Informe ejecutivo de SANTOS PEREZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTOS PEREZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEALAVEN1993 SL | Apoderado | 02/06/2015 | 04/02/2020 |
FRENTE DE LA JARA INVERSION SL | Apoderado | 03/06/2015 | 04/02/2020 |
ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2016 | 26/04/2018 |
FRENTE DE LA JARA INVERSION SL | Administrador Unico | 11/05/2016 | 06/11/2017 |
SEALAVEN1993 SL | Presidente | 02/06/2015 | 06/02/2017 |
SEALAVEN1993 SL | Consejero | 02/06/2015 | 06/02/2017 |
FRENTE DE LA JARA INVERSION SL | Presidente | 03/06/2015 | 19/11/2015 |
FRENTE DE LA JARA INVERSION SL | Consejero | 03/06/2015 | 19/11/2015 |
FRENTE DE LA JARA INVERSION SL | Consejero | 24/11/2011 | 03/06/2015 |
SEALAVEN1993 SL | Consejero | 18/08/2014 | 02/06/2015 |
VINCULACIONES DE SANTOS PEREZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS PEREZ JESUS
Empresa: FRENTE DE LA JARA INVERSION SL
Apoderado
- Mejias Sarmiento Jose
- Santos Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 135, S 8, H NA 7085, I/A 32 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-31
Empresa: SEALAVEN1993 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 97, S 8, H NA 1908, I/A 53 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-31
Empresa: ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL
Administrador Mancomunado
- Ilundain Arregui Joaquin Maria
- Santos Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 107, S 8, H NA 27245, I/A 5 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-31
Empresa: GESTION SOCIAL E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Santos Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 134, S 8, H NA 7085, I/A 29 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-31
Empresa: PLAZAOLA GESTION INTEGRAL SL
Consejero
- Lecumberri Urabayen Antonio Javier
- Mejias Sarmiento Jose
- Santos Perez Jesus
Presidente
- Santos Perez Jesus
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 95, S 8, H NA 1908, I/A 47 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-31
Empresa: GESTION SOCIAL E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Santos Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 134, S 8, H NA 7085, I/A 28 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-31
Empresa: ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL
Administrador Mancomunado
- Santos Perez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 107, S 8, H NA 27245, I/A 4 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-31
Empresa: GESTION SOCIAL E INVERSIONES SL
Consejero
- Lecumberri Urabayen Antonio Javier
- Mejias Sarmiento Jose
- Santos Perez Jesus
Presidente
- Santos Perez Jesus
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 133, S 8, H NA 7085, I/A 27 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-31
Empresa: GESTION SOCIAL E INVERSIONES SL
Apoderado
- Mejias Sarmiento Jose
- Santos Perez Jesus
Consejero
- Lecumberri Urabayen Antonio Javier
- Mejias Sarmiento Jose
- Santos Perez Jesus
Presidente
- Santos Perez Jesus
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 132, S 8, H NA 7085, I/A 25 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-31
Empresa: GESTION SOCIAL E INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ancizar Eceolaza Miguel Angel
- Lecumberri Urabayen Antonio Javier
- Mejias Sarmiento Jose
- Santos Perez Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 132, S 8, H NA 7085, I/A 25 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-31
VER MAS ACTOS
Información de SANTOS PEREZ JESUS
Mostramos los datos de SANTOS PEREZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS PEREZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos