ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de Belate/Belateko Monasterioaren Kalea, 3
Código Postal 31011
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL
CIF B31948847
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/12/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario SEALAVEN1993 SL
VINCULACIONES DE ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ilundain Arregui Joaquin Maria | Administrador Unico | 26/04/2018 | 06/07/2020 |
Ilundain Arregui Joaquin Maria | Liquidador Unico | 06/07/2020 | 06/07/2020 |
Miguel Angel Eceolaza Ancizar | Administrador Mancomunado | 04/07/2014 | 06/07/2020 |
SEALAVEN1993 SL | Socio Unico | 04/07/2014 | 06/07/2020 |
Ancizar Eceolaza Miguel Angel | Apoderado | 03/02/2020 | |
Ilundain Arregui Joaquin Maria | Administrador Mancomunado | 04/07/2014 | 26/04/2018 |
Santos Perez Jesus | Administrador Mancomunado | 15/02/2016 | 26/04/2018 |
Ancizar Eceolaza Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 15/02/2016 | |
Alzuguren Echeverria Ignacio Javier | Apoderado | 04/07/2014 | |
LURRA PROMOCION Y GESTION SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORIA DESARROLLO RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 108, S 8, H NA 27245, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 108, S 8, H NA 27245, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 108, S 8, H NA 27245, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 108, S 8, H NA 27245, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 108, S 8, H NA 27245, I/A 7 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 107, S 8, H NA 27245, I/A 6 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 107, S 8, H NA 27245, I/A 5 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 107, S 8, H NA 27245, I/A 5 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 107, S 8, H NA 27245, I/A 5 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 107, S 8, H NA 27245, I/A 4 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-31