PEPITALLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bolonia, 33
Código Postal 50008
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEPITALLA SL
CIF B99234379
Capital Social 69019.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 13/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PEPITALLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEPITALLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mosella Trilla Maria Nuria | Liquidador | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
Mosella Trilla Maria Nuria | Administrador Unico | 13/08/2010 | 01/12/2022 |
Mosella Trilla Maria Nuria | Socio Unico | 13/08/2010 | 26/05/2021 |
Mosella Trilla Maria Nuria | Apoderado Solidario | 11/03/2009 | 13/08/2010 |
Mosella Trilla Maria Nuria | Administrador Mancomunado | 23/01/2009 | 13/08/2010 |
Tafalla Martinez Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 11/03/2009 | 13/08/2010 |
Tafalla Martinez Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 23/01/2009 | 13/08/2010 |
ACTOS BORME DE PEPITALLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 12, S 8, H Z 48000, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 12, S 8, H Z 48000, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 12, S 8, H Z 48000, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 12, S 8, H Z 48000, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 12, S 8, H Z 48000, I/A 5 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-50
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 66.009,00 | Euros |
Capital Actual: | 69.019,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.192,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 4 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50