TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAMEN TAFALLA DECORACIONES SL | Socio Unico | 10/02/2022 | 10/02/2022 |
PAMEN TAFALLA DECORACIONES SL | Administrador Unico | 10/02/2022 | 10/02/2022 |
PEPITALLA SL | Apoderado Solidario | 11/03/2009 | 13/08/2010 |
PEPITALLA SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2009 | 13/08/2010 |
VINCULACIONES DE TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: PAMEN TAFALLA DECORACIONES SL
Administrador Unico
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 198, S 8, H Z 16265, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-50
Empresa: PAMEN TAFALLA DECORACIONES SL
Administrador Unico
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 196, S 8, H Z 16265, I/A 2 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-50
Empresa: PAMEN TAFALLA DECORACIONES SL
Socio Único
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 196, S 8, H Z 16265, I/A 2 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-50
Empresa: PEPITALLA SL
Apoderado Solidario
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50
Empresa: PEPITALLA SL
Administrador Mancomunado
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50
Empresa: PEPITALLA SL
Apoderado Solidario
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-50
Empresa: PEPITALLA SL
Administrador Mancomunado
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 9, S 8, H Z 48000, I/A 1 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-50
Información de TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAFALLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos