MOSELLA TRILLA MARIA NURIA
Informe ejecutivo de MOSELLA TRILLA MARIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOSELLA TRILLA MARIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEPITALLA SL | Liquidador | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
PEPITALLA SL | Administrador Unico | 13/08/2010 | 01/12/2022 |
PEPITALLA SL | Socio Unico | 13/08/2010 | 26/05/2021 |
PEPITALLA SL | Apoderado Solidario | 11/03/2009 | 13/08/2010 |
PEPITALLA SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2009 | 13/08/2010 |
VINCULACIONES DE MOSELLA TRILLA MARIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSELLA TRILLA MARIA NURIA
Empresa: PEPITALLA SL
Liquidador
- Mosella Trilla Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 12, S 8, H Z 48000, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
Empresa: PEPITALLA SL
Administrador Unico
- Mosella Trilla Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 12, S 8, H Z 48000, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
Empresa: PEPITALLA SL
Administrador Unico
- Mosella Trilla Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50
Empresa: PEPITALLA SL
Apoderado Solidario
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50
Empresa: PEPITALLA SL
Administrador Mancomunado
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50
Empresa: PEPITALLA SL
Socio Único
- Mosella Trilla Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-50
Empresa: PEPITALLA SL
Apoderado Solidario
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 11, S 8, H Z 48000, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-50
Empresa: PEPITALLA SL
Administrador Mancomunado
- Mosella Trilla Maria Nuria
- Tafalla Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 9, S 8, H Z 48000, I/A 1 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-50
Información de MOSELLA TRILLA MARIA NURIA
Mostramos los datos de MOSELLA TRILLA MARIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSELLA TRILLA MARIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos