PEDRA DO SEÑAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social PEDRA DO SEÑAL SL
CIF B36506665
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PEDRA DO SEÑAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEDRA DO SEÑAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nuñez Aguero Maria Del Mar | Liquidador | 06/11/2010 | 29/01/2019 |
Nuñez Aguero Maria Del Mar | Administrador Unico | 09/01/2009 | 06/11/2010 |
Aguero Sanchez Elvira | Administrador Unico | 09/01/2009 |
ACTOS BORME DE PEDRA DO SEÑAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 161, S 8, H PO 38609, I/A 4 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 161, S 8, H PO 38609, I/A 4 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 3 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 3 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 3 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-100-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-36