NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRA DO SEÑAL SL | Liquidador | 06/11/2010 | 29/01/2019 |
PEDRA DO SEÑAL SL | Administrador Unico | 09/01/2009 | 06/11/2010 |
INMOBILIARIA PLAYA DO SEÑAL SL | Administrador Unico | 10/01/2009 | 06/11/2010 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR
Empresa: PEDRA DO SEÑAL SL
Liquidador
- Nuñez Aguero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 161, S 8, H PO 38609, I/A 4 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-36
Empresa: INMOBILIARIA PLAYA DO SEÑAL SL
Administrador Unico
- Nuñez Aguero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303, L 3303, F 150, S 8, H PO 42435, I/A 3 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-36
Empresa: PEDRA DO SEÑAL SL
Liquidador
- Nuñez Aguero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 3 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-36
Empresa: PEDRA DO SEÑAL SL
Administrador Unico
- Nuñez Aguero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 3 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-36
Empresa: INMOBILIARIA PLAYA DO SEÑAL SL
Administrador Unico
- Nuñez Aguero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303, L 3303, F 150, S 8, H PO 42435, I/A 2 (10/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-36
Empresa: PEDRA DO SEÑAL SL
Administrador Unico
- Nuñez Aguero Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-36
Información de NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ AGUERO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos