AGUERO SANCHEZ ELVIRA
Informe ejecutivo de AGUERO SANCHEZ ELVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUERO SANCHEZ ELVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ANGELVI SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2011 | |
INMOBILIARIA PLAYA DO SEÑAL SL | Administrador Unico | 10/01/2009 | |
PEDRA DO SEÑAL SL | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE AGUERO SANCHEZ ELVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUERO SANCHEZ ELVIRA
Administrador Mancomunado
- Aguero Sanchez Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502, L 2502, F 73, S 8, H PO 26308, I/A 4 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-36
Empresa: INMOBILIARIA PLAYA DO SEÑAL SL
Administrador Unico
- Aguero Sanchez Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303, L 3303, F 150, S 8, H PO 42435, I/A 2 (10/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-36
Empresa: PEDRA DO SEÑAL SL
Administrador Unico
- Aguero Sanchez Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130, L 3130, F 160, S 8, H PO 38609, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-36
Información de AGUERO SANCHEZ ELVIRA
Mostramos los datos de AGUERO SANCHEZ ELVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUERO SANCHEZ ELVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos