PATRIMONIAL FORCAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Elies, 11
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATRIMONIAL FORCAS SL
CIF B60592557
Capital Social 608400.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PATRIMONIAL FORCAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRIMONIAL FORCAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfaro Bau Guillermo | Liquidador | 19/01/2024 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Guillermo | Presidente | 18/05/2022 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Guillermo | Consejero | 18/05/2022 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Guillermo | Consejero Delegado | 18/05/2022 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Guillermo | Consejero | 21/04/2017 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Guillermo | Consejero Delegado | 21/04/2017 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Guillermo | Consejero | 12/03/2013 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Luis | Consejero | 18/05/2022 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Luis | Consejero | 21/04/2017 | 19/01/2024 |
Alfaro Bau Luis | Consejero | 12/03/2013 | 19/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PATRIMONIAL FORCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 23 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 23 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 23 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 22 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
- CL SANT ELIES, 11-19,DESPACHO 95 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 21 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 147, S 8, H B 117724, I/A 20 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 147, S 8, H B 117724, I/A 19 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 147, S 8, H B 117724, I/A 18 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 147, S 8, H B 117724, I/A 17 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08