ALFARO BAU GUILLERMO
Informe ejecutivo de ALFARO BAU GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ALFARO BAU GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVENTIS SV SA | Consejero | 12/07/2024 | |
INVERSIONES PEIX SL | Apoderado Solidario | 01/12/2023 | |
EAR SA | Administrador Solidario | 11/11/2022 | |
SOLVENTIS A.V. SA | Apoderado | 04/10/2021 | |
QUBITIA SOLUTIONS SL | Apoderado | 03/07/2020 | |
QUBITIA SOLUTIONS SL | Presidente | 16/04/2020 | |
QUBITIA SOLUTIONS SL | Consejero | 16/04/2020 | |
SOLVENTIS A.V. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2017 | |
SOLVENTIS A.V. SA | Consejero | 23/07/2014 | |
SOLVENTIS A.V. SA | Consejero | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE ALFARO BAU GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFARO BAU GUILLERMO
Empresa: SOLVENTIS SV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657519, I/A 27 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: PATRIMONIAL FORCAS SL
Liquidador
- Alfaro Bau Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 23 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: PATRIMONIAL FORCAS SL
Consejero Delegado
- Alfaro Bau Guillermo
Consejero
- Alfaro Bau Guillermo
- Alfaro Bau Luis
- Carreres Poveda Alfonso
- Frago Viamonte Jose Luis
Liquidador
- Alfaro Bau Guillermo
Presidente
- Alfaro Bau Guillermo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 23 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: INVERSIONES PEIX SL
Apoderado Solidario
- Alfaro Bau Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42779 , F 135, S 8, H B 118679, I/A 10 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-08
Empresa: EAR SA
Administrador Solidario
- Alfaro Bau Guillermo
- Alfaro Bau Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 68, S 8, H VI 2310, I/A 61 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-01
Empresa: EAR SA
Consejero Delegado
- Alfaro Bau Guillermo
Consejero
- Alfaro Bau Guillermo
- Alfaro Bau Luis
- Alfaro Urquiola Ignacio
Presidente
- Alfaro Bau Guillermo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 68, S 8, H VI 2310, I/A 61 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-01
Empresa: PATRIMONIAL FORCAS SL
Consejero Delegado
- Alfaro Bau Guillermo
Consejero
- Alfaro Bau Guillermo
- Alfaro Bau Luis
- Carreres Poveda Alfonso
- Frago Viamonte Jose Luis
Presidente
- Alfaro Bau Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 148, S 8, H B 117724, I/A 22 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Empresa: SOLVENTIS A.V. SA
Apoderado
- Alfaro Bau Guillermo
- Masdevall Garcon Carlos
- Moro Suarez Pablo Daniel
- Torres Lang Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36673 , F 111, S 8, H M 657519, I/A 19 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: QUBITIA SOLUTIONS SL
Apoderado
- Alfaro Bau Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4217, L 4217, F 55, S 8, H PO 51991, I/A 25 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-36
Empresa: RG 27 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38935 , F 120, S 8, H B 184019, I/A 36 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
VER MAS ACTOS
Información de ALFARO BAU GUILLERMO
Mostramos los datos de ALFARO BAU GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFARO BAU GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos