SERRA FRONTERA NICOLAS
Informe ejecutivo de SERRA FRONTERA NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SERRA FRONTERA NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EARPRO SA | Apoderado | 08/11/2018 | |
PATRIMONIAL FORCAS SL | Apoderado | 21/04/2017 | |
SONO MARKET SL | Apoderado | 06/05/2011 | |
PRO3 AND CO SL | Apoderado | 02/05/2011 |
VINCULACIONES DE SERRA FRONTERA NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA FRONTERA NICOLAS
Empresa: EARPRO SA
Apoderado
- Serra Frontera Nicolas
- Serra Frontera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 138, S 8, H B 94989, I/A 49 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: PATRIMONIAL FORCAS SL
Apoderado
- Serra Frontera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 147, S 8, H B 117724, I/A 20 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-08
Empresa: SONO MARKET SL
Apoderado
- Baena Molina Jose
- Serra Frontera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36967 , F 201, S 8, H B 171525, I/A 15 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Empresa: PRO3 AND CO SL
Apoderado
- Serra Frontera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34292 , F 180, S 8, H B 127985, I/A 24 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Información de SERRA FRONTERA NICOLAS
Mostramos los datos de SERRA FRONTERA NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA FRONTERA NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos