PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Villar, 8
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
CIF B84841030
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Carreto Gemma | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Gemma | Presidente | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Gemma | Consejero | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Gemma | Liquidador Solidario | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Jose Ramon | Secretario | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Jose Ramon | Consejero | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Jose Ramon | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Jose Ramon | Liquidador Solidario | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Maria Isabel | Consejero | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
Hernandez Carreto Maria Isabel | Apoderado | 02/10/2018 | 23/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 96, S 8, H M 420743, I/A 5 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 96, S 8, H M 420743, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 96, S 8, H M 420743, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 96, S 8, H M 420743, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28