HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERNANDEZ 1954 SL | Administrador Unico | 26/06/2014 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON
Empresa: HERNANDEZ CARRETO SL
Liquidador
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22513 , F 162, S 8, H M 402352, I/A 4 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: HERNANDEZ CARRETO SL
Administrador Unico
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22513 , F 162, S 8, H M 402352, I/A 4 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Liquidador Solidario
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
- Hernandez Carreto Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Consejero
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
- Hernandez Carreto Maria Isabel
Presidente
Secretario
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Consejero
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
- Hernandez Carreto Maria Isabel
Presidente
Secretario
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 96, S 8, H M 420743, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hernandez Arranz Tomas
- Hernandez Carreto Jose Ramon
- Hernandez Carreto Maria Isabel
Presidente
Secretario
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 96, S 8, H M 420743, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: HERNANDEZ CARRETO SL
Administrador Unico
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22513 , F 161, S 8, H M 402352, I/A 3 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: HERNANDEZ 1954 SL
Administrador Unico
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 61, S 8, H M 583832, I/A 1 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Empresa: MOTOS HERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Hernandez Arranz Tomas
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23021 , F 178, S 8, H M 16110, I/A 10 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Información de HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON
Mostramos los datos de HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CARRETO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos