HERNANDEZ CARRETO GEMMA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CARRETO GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ CARRETO GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAGUETTINO CARRETO SL | Socio Unico | 29/10/2019 | |
BAGUETTINO CARRETO SL | Administrador Unico | 24/10/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CARRETO GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CARRETO GEMMA
Empresa: PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Liquidador Solidario
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
- Hernandez Carreto Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Consejero
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
- Hernandez Carreto Maria Isabel
Presidente
- Hernandez Carreto Gemma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 98, S 8, H M 420743, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: BAGUETTINO CARRETO SL
Nuevo Socio Único
- Hernandez Carreto Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34831 , F 111, S 8, H M 626463, I/A 4 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: BAGUETTINO CARRETO SL
Administrador Unico
- Hernandez Carreto Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34831 , F 111, S 8, H M 626463, I/A 3 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: PATRIMONIAL FAMILIA HERNANDEZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
Consejero
- Hernandez Carreto Gemma
- Hernandez Carreto Jose Ramon
- Hernandez Carreto Maria Isabel
Presidente
- Hernandez Carreto Gemma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23455 , F 96, S 8, H M 420743, I/A 4 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Información de HERNANDEZ CARRETO GEMMA
Mostramos los datos de HERNANDEZ CARRETO GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CARRETO GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos