PAREXGROUP MORTEROS SA - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE MADRID A IRUN Km 14,500
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social PAREXGROUP MORTEROS SA
CIF A61981965
Actividad Fabricación de mortero
Página Web www.texsamorteros.es
Nombres Anteriores
- PAREX MORTEROS SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Lucas Angel Custodio
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE PAREXGROUP MORTEROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAREXGROUP MORTEROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Castro Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2019 | 24/07/2020 |
Capdevila Molina Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2019 | 24/07/2020 |
Casino Gomez Ricardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2019 | 24/07/2020 |
Causin Sanchez Gonzalo Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2019 | 24/07/2020 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor | 03/08/2012 | 24/07/2020 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor | 14/07/2011 | 24/07/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 05/12/2019 | 24/07/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/08/2013 | 24/07/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 08/07/2010 | 24/07/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 28/11/2017 | 24/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAREXGROUP MORTEROS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40622 , F 52, S 8, H M 720844, I/A 3 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40622 , F 52, S 8, H M 720844, I/A 3 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
- CTRA DE MADRID A IRUN Km 14,500 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40622 , F 52, S 8, H M 720844, I/A 2 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40622 , F 52, S 8, H M 720844, I/A 2 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
- DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO, SIENDO EL NUEVO ACCIONISTA UNICO: SIKA S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 82, S 8, H B 200765, I/A 88 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47105 , F 81, S 8, H B 200765, I/A 87 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 127, S 8, H B 200765, I/A 86 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 127, S 8, H B 200765, I/A 86 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 127, S 8, H B 200765, I/A 85 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 127, S 8, H B 200765, I/A 85 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08