FERRE GUIRAO DAVID
Informe ejecutivo de FERRE GUIRAO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERRE GUIRAO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL | Apoderado | 03/08/2023 | |
PROCON MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 28/04/2023 | |
PROCON MOTOR SL | Administrador Unico | 18/06/2021 |
VINCULACIONES DE FERRE GUIRAO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRE GUIRAO DAVID
Empresa: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 72, S 8, H M 487284, I/A 122 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: PROCON MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38311 , F 113, S 8, H B 321303, I/A 7 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: GREEN STRAWS TRADING SL
Liquidador
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47934 , F 129, S 8, H B 566810, I/A 2 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-08
Empresa: GREEN STRAWS TRADING SL
Administrador Unico
- Ferre Guirao David
Liquidador
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47934 , F 129, S 8, H B 566810, I/A 2 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-08
Empresa: GREEN STRAWS TRADING SL
Administrador Unico
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47934 , F 129, S 8, H B 566810, I/A 1 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-08
Empresa: PROCON MOTOR SL
Administrador Unico
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47881 , F 80, S 8, H B 565258, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: PAREXGROUP MORTEROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ferre Guirao David
- Garcia Navarro Ramiro
- Gonzalez Fuentefria Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 127, S 8, H B 200765, I/A 86 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: PAREXGROUP IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ferre Guirao David
- Garcia Navarro Ramiro
- Gonzalez Fuentefria Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35543 , F 163, S 8, H B 227026, I/A 25 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: LECORTES BARCELONA SL
Administrador Unico
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43822 , F 69, S 8, H B 439294, I/A 2 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: PROCON MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Ferre Guirao David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38311 , F 113, S 8, H B 321303, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-08
VER MAS ACTOS
Información de FERRE GUIRAO DAVID
Mostramos los datos de FERRE GUIRAO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRE GUIRAO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos