MARTIN BRINQUEZ FELIPE
Informe ejecutivo de MARTIN BRINQUEZ FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN BRINQUEZ FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIKA SA | Apoderado | 29/01/2018 | 14/06/2024 |
PAREXGROUP IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2019 | 29/12/2021 |
PAREXGROUP MORTEROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2019 | 24/07/2020 |
SIKA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/11/2013 | 29/01/2018 |
SIKA SA | Apoderado Solidario | 12/02/2010 | 29/11/2013 |
SIKA SA | Apoderado Mancomunado | 12/02/2010 | 29/11/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN BRINQUEZ FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN BRINQUEZ FELIPE
Empresa: SIKA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 86093, I/A 117 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: PAREXGROUP MORTEROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 127, S 8, H B 200765, I/A 86 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: PAREXGROUP IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35543 , F 163, S 8, H B 227026, I/A 25 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Empresa: SIKA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 200, S 8, H M 86093, I/A 104 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: SIKA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 200, S 8, H M 86093, I/A 104 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: SIKA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5254 , F 221, S 8, H M 86093, I/A 93 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Empresa: SIKA SA
Apoderado Mancomunado
- Casino Gomez Ricardo
- Gonzalez Lucas Angel
- Martin Brinquez Felipe
- Martin Lozano Alejandro
- Martinez Martinez Ramon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5254 , F 221, S 8, H M 86093, I/A 93 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Empresa: SIKA SA
Apoderado Mancomunado
- Casino Gomez Ricardo
- Gonzalez Lucas Angel
- Martin Brinquez Felipe
- Martin Lozano Alejandro
- Martinez Ramon Martinez
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5254 , F 212, S 8, H M 86093, I/A 83 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Información de MARTIN BRINQUEZ FELIPE
Mostramos los datos de MARTIN BRINQUEZ FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN BRINQUEZ FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos