PALERAPID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cuba, 57
Código Postal 34004
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PALERAPID SL
CIF B09523333
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PALERAPID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALERAPID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Gomez Cristina | Apoderado | 28/03/2011 | 15/11/2023 |
Minguez Garcia Jesus | Liquidador | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Minguez Garcia Natalia | Administrador Unico | 30/12/2014 | 15/11/2023 |
Gomez Garcia Maria Antonia | Administrador Unico | 15/03/2011 | 30/12/2014 |
ACTOS BORME DE PALERAPID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-34
- AVDA DE CUBA 57 (PALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 49, S 8, H P 7115, I/A 2 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633, L 424, F 17, S 8, H BU 14014, I/A 2 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633, L 424, F 17, S 8, H BU 14014, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-09
Dirección:C/ RIO ESGUEVA 11 - POLIGONO INDUSTRIAL EL CLAVILL (VILLARIEZO)
Comienzo de operaciones:11/03/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y al por menor (comercio, distribución, transporte yalmacenaje de bebidas alimentación). Actividades inmobiliarias(compra y venta de terceros, fincas, viviendas,naves y otras construcciones, y administración de las mismas)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633, L 424, F 17, S 8, H BU 14014, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-09