MINGUEZ GARCIA JESUS
Informe ejecutivo de MINGUEZ GARCIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE MINGUEZ GARCIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ GARCIA JESUS
Empresa: CERVEPAL SL
Liquidador
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 46, S 8, H P 1836, I/A 4 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Empresa: CERVEPAL SL
Administrador Unico
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 46, S 8, H P 1836, I/A 4 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Empresa: FONTMARAPIT SA
Liquidador
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 24, S 8, H P 6893, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Empresa: PALERAPID SL
Liquidador
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Empresa: ALMACENES MINGUEZ SA
Apoderado
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 214, S 8, H P 806, I/A 14 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-34
Empresa: ALMACENES MINGUEZ SA
Administrador Unico
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 213, S 8, H P 806, I/A 13 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-34
Empresa: ALMACENES MINGUEZ SA
Administrador Unico
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 213, S 8, H P 806, I/A 12 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-34
Empresa: ALMACENES MINGUEZ SA
Administrador Unico
- Minguez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 213, S 8, H P 806, I/A 11 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-34
Información de MINGUEZ GARCIA JESUS
Mostramos los datos de MINGUEZ GARCIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ GARCIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos