FONTMARAPIT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cuba, 57
Código Postal 34004
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FONTMARAPIT SA
CIF A17429960
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FONTMARAPIT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FONTMARAPIT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES MINGUEZ SA | Administrador Unico | 16/11/2020 | 15/11/2023 |
Minguez Garcia Jesus | Liquidador | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Aguado Martinez De Azcoitia Julio Manuel Rafael | Consejero | 01/12/2015 | 16/11/2020 |
ALMACENES MINGUEZ SA | Presidente | 01/12/2015 | 16/11/2020 |
ALMACENES MINGUEZ SA | Consejero Delegado | 01/12/2015 | 16/11/2020 |
ALMACENES MINGUEZ SA | Consejero | 01/12/2015 | 16/11/2020 |
Gomez Garcia Maria Antonia | Secretario | 01/12/2015 | 16/11/2020 |
Gomez Garcia Maria Antonia | Consejero | 01/12/2015 | 16/11/2020 |
ALMACENES MINGUEZ SA | Presidente | 04/08/2011 | 01/12/2015 |
ALMACENES MINGUEZ SA | Consejero | 04/08/2011 | 01/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FONTMARAPIT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 24, S 8, H P 6893, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 24, S 8, H P 6893, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 24, S 8, H P 6893, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 24, S 8, H P 6893, I/A 5 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
- el desarrollo y explotación de la actividad de transporte en todas sus especialidades, bien sea en territorio nacional o bien en el internacional, utilizando a tal fin las vías terrestres, ferroviarias, marítimas o aéreas necesarias para ello y empleando, asimismo, cuantos medios propios o ajenos se
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 22, S 8, H P 6893, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-34
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Modificación de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 22, S 8, H P 6893, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 22, S 8, H P 6893, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-34
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 22, S 8, H P 6893, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 22, S 8, H P 6893, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-34
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 22, S 8, H P 6893, I/A 3 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-34