MINGUEZ GARCIA NATALIA
Informe ejecutivo de MINGUEZ GARCIA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MINGUEZ GARCIA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES MINGUEZ SA | Administrador Unico | 08/04/2019 | |
ALMACENES MINGUEZ SA | Apoderado | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE MINGUEZ GARCIA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ GARCIA NATALIA
Empresa: PALERAPID SL
Administrador Unico
- Minguez Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-34
Empresa: ALMACENES MINGUEZ SA
Administrador Unico
- Minguez Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 213, S 8, H P 806, I/A 13 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-34
Empresa: PALERAPID SL
Administrador Unico
- Minguez Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 50, S 8, H P 7115, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-34
Empresa: ALMACENES MINGUEZ SA
Apoderado
- Minguez Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 213, S 8, H P 806, I/A 9 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-34
Información de MINGUEZ GARCIA NATALIA
Mostramos los datos de MINGUEZ GARCIA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ GARCIA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos