PACK PIRINEOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ RONDA DE LA INDUSTRIA 101 - PARCELA 3 NAVE 8. P
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Razón Social PACK PIRINEOS SA
CIF A22042683
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.seur.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Delmas Yves Pierre Louis
Propietario SEUR GEOPOST SL
VINCULACIONES DE PACK PIRINEOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PACK PIRINEOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calzon Ramos Benjamin | Apoderado | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Delmas Yves Pierre Louis | Administrador Unico | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Lebeau Eric Guy Maurice | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Lebeau Eric Guy Maurice | Apoderado Mancomunado | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Lujan Espi Alberto | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Lujan Espi Alberto | Apoderado Mancomunado | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Martinez Garcia Antonio | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Martinez Garcia Antonio | Apoderado Mancomunado | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Rey Mansilla Ana Belen | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
Roldan Jimenez Rafael | Apoderado Solidario | 02/02/2015 | 23/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PACK PIRINEOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 4, S 8, H HU 397, I/A 19 D (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 4, S 8, H HU 397, I/A 19 D (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 4, S 8, H HU 397, I/A 18 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-22
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 3, S 8, H HU 397, I/A 17 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 2, S 8, H HU 397, I/A 16 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 2, S 8, H HU 397, I/A 15 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 2, S 8, H HU 397, I/A 15 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-22
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-22
- C/ RONDA DE LA INDUSTRIA 101 - PARCELA 3 NAVE 8. P (HUESCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 1, S 8, H HU 397, I/A 14 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-22