SALVADOR MILLAN MARIA YOLANDA
Informe ejecutivo de SALVADOR MILLAN MARIA YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SALVADOR MILLAN MARIA YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR MILLAN MARIA YOLANDA
Empresa: PACK PIRINEOS SA
Administrador Unico
- Salvador Millan Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 2, S 8, H HU 397, I/A 15 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-22
Empresa: TRANSPORTES SUSAL SL
Liquidador Solidario
- Salvador Millan Maria Yolanda
- Tolon Salvador Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 63, S 8, H Z 9102, I/A 10 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-50
Empresa: TRANSPORTES SUSAL SL
Administrador Solidario
- Salvador Millan Maria Yolanda
- Tolon Salvador Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2156 , F 63, S 8, H Z 9102, I/A 10 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-50
Empresa: PACK PIRINEOS SA
Administrador Unico
- Salvador Millan Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 1, S 8, H HU 397, I/A 13 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-22
Empresa: HERSALMI SL
Apoderado
- Salvador Millan Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445, L 273, F 129, S 8, H HU 5809, I/A 6 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-22
Información de SALVADOR MILLAN MARIA YOLANDA
Mostramos los datos de SALVADOR MILLAN MARIA YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR MILLAN MARIA YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos