VIECO ALONSO EVA
Informe ejecutivo de VIECO ALONSO EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE VIECO ALONSO EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI EMPLEO NUEVE FP | Secr.Com.Ctr | 20/06/2022 | |
GENERALI EMPLEO NUEVE FP | Miem.Com.Ctr | 20/06/2022 | |
VIFEDIS SL | Apoderado Solidario | 22/02/2016 | |
BARCINO PACK SA | Apoderado Solidario | 11/02/2016 | |
INTEGRACION LOGISTICA VALENCIA SA | Apoderado | 04/12/2014 |
VINCULACIONES DE VIECO ALONSO EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIECO ALONSO EVA
Empresa: GENERALI EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28078 , F 37, S 8, H M 505965, I/A 20 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Empresa: GENERALI EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28078 , F 37, S 8, H M 505965, I/A 20 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Empresa: GENERALI EMPLEO NUEVE FP
Secr.Com.Ctr
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28078 , F 36, S 8, H M 505965, I/A 18 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: GENERALI EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
- Elso Goma Maria-luisa
- Rodriguez Gonzalez-carvajal Enrique
- Vieco Alonso Eva
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28078 , F 35, S 8, H M 505965, I/A 17 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: LOALMA RIAS BAJAS SL
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4173, L 4173, F 104, S 8, H PO 4398, I/A 42 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-36
Empresa: RED LOGISTICA NAVARRA SA
Apoderado
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 52, S 8, H NA 1608, I/A 46 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-31
Empresa: SEUR LOGISTICA SA
Apoderado
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23588 , F 37, S 8, H M 238649, I/A 47 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: SEUR GERENCIA DE RIESGOS SL
Apoderado
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 225, S 8, H M 67965, I/A 72 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: SEUR GEOPOST SL
Apoderado Solidario
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34588 , F 19, S 8, H M 249810, I/A 136 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA
Apoderado
- Vieco Alonso Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 1, S 8, H M 213406, I/A 63 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
VER MAS ACTOS
Información de VIECO ALONSO EVA
Mostramos los datos de VIECO ALONSO EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIECO ALONSO EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos