P.H. SOLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Huerta, 45
Código Postal 03348
Municipio Granja de Rocamora
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social P.H. SOLES SL
CIF B54757414
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de calzado
Fecha de Constitución 08/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cruz Illan Francisco
VINCULACIONES DE P.H. SOLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE P.H. SOLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruz Illan Francisco | Socio Unico | 20/01/2014 | 18/11/2022 |
Cruz Illan Francisco | Administrador Unico | 20/01/2014 | 18/11/2022 |
Cruz Illan Francisco | Liquidador | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
Cruz Lucas Francisco Jose | Apoderado Solidario | 27/07/2016 | 18/11/2022 |
Cruz Lucas Leonardo | Apoderado Solidario | 27/07/2016 | 18/11/2022 |
ACTOS BORME DE P.H. SOLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 2 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 43, S 8, H A 138188, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 43, S 8, H A 138188, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-03
Dirección:C/ LA HUERTA 45 (GRANJA DE ROCAMORA)
Comienzo de operaciones:08/01/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Fabricación de calzado.- Productos intermedios para la fabricación de calzado y servicios de acabado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 43, S 8, H A 138188, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-03