CRUZ ILLAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de CRUZ ILLAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CRUZ ILLAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P.H. SOLES SL | Socio Unico | 20/01/2014 | 18/11/2022 |
P.H. SOLES SL | Administrador Unico | 20/01/2014 | 18/11/2022 |
P.H. SOLES SL | Liquidador | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
SUELAS PARA CALZADOS GRANJA SL | Liquidador | 04/12/2014 | 04/12/2014 |
SUELAS PARA CALZADOS GRANJA SL | Administrador Unico | 08/03/2011 | 04/12/2014 |
INYECTADOS CALOXA SL | Liquidador | 08/03/2011 | 08/03/2011 |
INYECTADOS CALOXA SL | Administrador Unico | 27/10/2010 | 08/03/2011 |
VINCULACIONES DE CRUZ ILLAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ ILLAN FRANCISCO
Empresa: P.H. SOLES SL
Liquidador
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-03
Empresa: P.H. SOLES SL
Administrador Unico
- Cruz Illan Francisco
Liquidador
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-03
Empresa: SUELAS PARA CALZADOS GRANJA SL
Liquidador
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 17, S 8, H A 124632, I/A 2 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-03
Empresa: SUELAS PARA CALZADOS GRANJA SL
Administrador Unico
- Cruz Illan Francisco
Liquidador
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 17, S 8, H A 124632, I/A 2 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-03
Empresa: P.H. SOLES SL
Administrador Unico
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 43, S 8, H A 138188, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-03
Empresa: P.H. SOLES SL
Socio Único
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 43, S 8, H A 138188, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-03
Empresa: SUELAS PARA CALZADOS GRANJA SL
Administrador Unico
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 16, S 8, H A 124632, I/A 1 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03
Empresa: INYECTADOS CALOXA SL
Liquidador
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 36, S 8, H A 48603, I/A 3 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03
Empresa: INYECTADOS CALOXA SL
Administrador Unico
- Cruz Illan Francisco
Liquidador
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 36, S 8, H A 48603, I/A 3 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-03
Empresa: INYECTADOS CALOXA SL
Administrador Unico
- Cruz Illan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 36, S 8, H A 48603, I/A 2 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-03
Información de CRUZ ILLAN FRANCISCO
Mostramos los datos de CRUZ ILLAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ ILLAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos