CRUZ LUCAS LEONARDO
Informe ejecutivo de CRUZ LUCAS LEONARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZ LUCAS LEONARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VACIADOS E INYECTADOS GRANJA SL | Socio Unico | 18/01/2017 | |
VACIADOS E INYECTADOS GRANJA SL | Administrador Unico | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE CRUZ LUCAS LEONARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ LUCAS LEONARDO
Empresa: VACIADOS E INYECTADOS GRANJA SL
Administrador Unico
- Cruz Lucas Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 70, S 8, H A 153329, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-03
Empresa: VACIADOS E INYECTADOS GRANJA SL
Socio Único
- Cruz Lucas Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4005 , F 70, S 8, H A 153329, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-03
Empresa: P.H. SOLES SL
Apoderado Solidario
- Cruz Lucas Francisco Jose
- Cruz Lucas Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744 , F 44, S 8, H A 138188, I/A 2 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-03
Empresa: INYECTADOS CALOXA SL
Administrador Unico
- Cruz Lucas Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 36, S 8, H A 48603, I/A 2 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-03
Información de CRUZ LUCAS LEONARDO
Mostramos los datos de CRUZ LUCAS LEONARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ LUCAS LEONARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos