OXISANA MEDIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Galbor D'Entença, 5
Código Postal 43740
Municipio Móra d'Ebre
Provincia Tarragona
Razón Social OXISANA MEDIC SL
CIF B55563712
Capital Social 103000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OXISANA MEDIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXISANA MEDIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Izquierdo Picazo Manuel | Administrador Unico | 28/04/2015 | 29/03/2017 |
Izquierdo Picazo Manuel | Liquidador | 29/03/2017 | 29/03/2017 |
Izquierdo Moya Ana Belen | Administrador Unico | 15/01/2014 | 28/04/2015 |
Izquierdo Picazo Manuel | Administrador Unico | 27/02/2012 | 15/01/2014 |
ACTOS BORME DE OXISANA MEDIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 181, S 8, H T 43751, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 181, S 8, H T 43751, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 181, S 8, H T 43751, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 181, S 8, H T 43751, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 3 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 3 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-43
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 179, S 8, H T 43751, I/A 2 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 173, S 8, H T 43751, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43