IZQUIERDO MOYA ANA BELEN
Informe ejecutivo de IZQUIERDO MOYA ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IZQUIERDO MOYA ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SANAMEDICAL ANIMED SL | Administrador Unico | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO MOYA ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO MOYA ANA BELEN
Empresa: OXISANA MEDIC SL
Administrador Unico
- Izquierdo Moya Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-43
Empresa: SEGURA-PALLARES SL
Administrador Unico
- Izquierdo Moya Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 173, S 8, H T 23537, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-43
Empresa: OXISANA MEDIC SL
Administrador Unico
- Izquierdo Moya Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 3 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-43
Información de IZQUIERDO MOYA ANA BELEN
Mostramos los datos de IZQUIERDO MOYA ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO MOYA ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos