IZQUIERDO PICAZO MANUEL
Informe ejecutivo de IZQUIERDO PICAZO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IZQUIERDO PICAZO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANA MEDICAL SL | Administrador Unico | 20/06/2011 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO PICAZO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO PICAZO MANUEL
Empresa: OXISANA MEDIC SL
Liquidador
- Izquierdo Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 181, S 8, H T 43751, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-43
Empresa: OXISANA MEDIC SL
Administrador Unico
- Izquierdo Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 181, S 8, H T 43751, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-43
Empresa: OXISANA MEDIC SL
Administrador Unico
- Izquierdo Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-43
Empresa: OXISANA MEDIC SL
Administrador Unico
- Izquierdo Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 180, S 8, H T 43751, I/A 3 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-43
Empresa: OXISANA MEDIC SL
Administrador Unico
- Izquierdo Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 173, S 8, H T 43751, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
Empresa: SANA MEDICAL SL
Administrador Unico
- Izquierdo Picazo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 33, S 8, H T 10209, I/A 7 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-43
Empresa: SANA MEDICAL SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Picazo Manuel
- Moya Matallana Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 33, S 8, H T 10209, I/A 7 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-43
Información de IZQUIERDO PICAZO MANUEL
Mostramos los datos de IZQUIERDO PICAZO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO PICAZO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos