OTOÑAL DISEÑOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montaña Clara, 5
Código Postal 38660
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social OTOÑAL DISEÑOS SL
CIF B98534381
Capital Social 16000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OTOÑAL DISEÑOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTOÑAL DISEÑOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Caceres Mahy Faya | Liquidador | 20/05/2019 | 20/05/2019 |
Perez Placeres Mahy Faya | Administrador Unico | 25/07/2017 | 20/05/2019 |
Perez Melian Victor Manuel | Administrador Unico | 08/11/2013 | 25/07/2017 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 28/05/2013 | 08/11/2013 |
ACTOS BORME DE OTOÑAL DISEÑOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-38
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 16.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 433,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 201, S 8, H TF 52730, I/A 4 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 6.- Transmisión de participaciones sociales. 6.1.- Transmisiones libres: Serán totalmente libres las transmisiones de participaciones mediante actos inter-vivos o mortis-causa, tanto a titulo oneroso como gratuito, hecha en favor de otro socio, descendiente o ascendiente del socio Articulo 13.bis. Retribución. El cargo de administrador será retribuido con una cuantía fija. El importe máximo anual por el cargo de administrador será, la que a tal efecto determine la Junta General, que permanecerá vigente tanto esta no acuerde su modificación. Adicionalmente, el administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 201, S 8, H TF 52730, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-38
- C/ MONTAÑA CLARA 5 - LOCAL 4 (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 201, S 8, H TF 52730, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 201, S 8, H TF 52730, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38