PEREZ PLACERES MAHY FAYA
Informe ejecutivo de PEREZ PLACERES MAHY FAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ PLACERES MAHY FAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODESTA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 08/11/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ PLACERES MAHY FAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PLACERES MAHY FAYA
Empresa: EDDING DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Perez Placeres Mahy Faya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: OTOÑAL DISEÑOS SL
Administrador Unico
- Perez Placeres Mahy Faya
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-38
Empresa: OTOÑAL DISEÑOS SL
Administrador Unico
- Perez Placeres Mahy Faya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-38
Empresa: MODESTA DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Perez Placeres Mahy Faya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 114, S 8, H TF 52733, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Empresa: EDDING DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Perez Placeres Mahy Faya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-38
Información de PEREZ PLACERES MAHY FAYA
Mostramos los datos de PEREZ PLACERES MAHY FAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PLACERES MAHY FAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos