EDDING DESARROLLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Viera y Clavijo, 3
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDDING DESARROLLOS SL
CIF B98350739
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EDDING DESARROLLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDDING DESARROLLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Melian Victor Manuel | Administrador Unico | 03/01/2023 | 19/01/2023 |
Perez Melian Victor Manuel | Liquidador | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
Perez Placeres Mahy Faya | Administrador Unico | 11/11/2011 | 03/01/2023 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 03/06/2011 | 11/11/2011 |
ACTOS BORME DE EDDING DESARROLLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A ALTA (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A BAJA (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-38