PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KALIDADE BUSINESS 21 SL | Administrador Unico | 04/11/2011 | |
ASPECTOS MERCANTILES 21 SL | Administrador Unico | 04/11/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL
Empresa: EDDING DESARROLLOS SL
Liquidador
- Perez Melian Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Empresa: EDDING DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Perez Melian Victor Manuel
Liquidador
- Perez Melian Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Empresa: EDDING DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Perez Melian Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 130, S 8, H TF 49389, I/A 3 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: OTOÑAL DISEÑOS SL
Administrador Unico
- Perez Melian Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 202, S 8, H TF 52730, I/A 5 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-38
Empresa: OTOÑAL DISEÑOS SL
Administrador Unico
- Perez Melian Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 201, S 8, H TF 52730, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Empresa: ASPECTOS MERCANTILES 21 SL
Administrador Unico
- Perez Melian Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 27, S 8, H TF 49351, I/A 2 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-38
Empresa: KALIDADE BUSINESS 21 SL
Administrador Unico
- Perez Melian Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3207 , F 21, S 8, H TF 49349, I/A 2 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-38
Información de PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MELIAN VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos