OPDR IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Pilar, 5
Código Postal 38002
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPDR IBERIA SL
CIF B76576289
Capital Social 63100.0 Euros
Fecha de Constitución 15/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hille Sven Alexander
Propietario Opdr Germany Gmbh
VINCULACIONES DE OPDR IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPDR IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguera Comino Francisco Javier | Apoderado | 18/05/2015 | 11/04/2018 |
Aguera Comino Francisco Javier | Apoderado | 22/05/2015 | 11/04/2018 |
Aguera Comino Francisco Javier | Apoderado | 08/02/2013 | 11/04/2018 |
Aguera Comino Francisco Javier | Apoderado | 20/12/2012 | 11/04/2018 |
Barrio Flores Antonio Jose | Apoderado | 20/01/2014 | 11/04/2018 |
Barrio Flores Antonio Jose | Apoderado | 30/01/2013 | 11/04/2018 |
Conejo Nieto Elsa | Apoderado | 16/02/2016 | 11/04/2018 |
Correcher Cerdan Vicente | Apoderado | 20/12/2012 | 11/04/2018 |
Delgado Suarez Manuel | Apoderado | 29/08/2017 | 11/04/2018 |
Eichenberg Gabriele | Apoderado | 20/01/2014 | 11/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPDR IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 191, S 8, H TF 50440, I/ACIERR (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 191, S 8, H TF 50440, I/ACIERR (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 95, S 8, H TF 50440, I/A 52 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 95, S 8, H TF 50440, I/A 51 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 95, S 8, H TF 50440, I/A 50 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 95, S 8, H TF 50440, I/A 49 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 94, S 8, H TF 50440, I/A 48 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 94, S 8, H TF 50440, I/A 47 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 94, S 8, H TF 50440, I/A 46 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 93, S 8, H TF 50440, I/A 45 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-38