EICHENBERG GABRIELE
Informe ejecutivo de EICHENBERG GABRIELE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EICHENBERG GABRIELE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPDR IBERIA SL | Apoderado | 20/01/2014 | 11/04/2018 |
OPDR IBERIA SL | Apoderado | 09/04/2013 | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE EICHENBERG GABRIELE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EICHENBERG GABRIELE
Empresa: OPDR IBERIA SL
Apoderado
- Eichenberg Gabriele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 110, S 8, H TF 50440, I/A 34 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-38
Empresa: OPDR IBERIA SL
Apoderado
- Eichenberg Gabriele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 118, S 8, H TF 50440, I/A 21 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-38
Información de EICHENBERG GABRIELE
Mostramos los datos de EICHENBERG GABRIELE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EICHENBERG GABRIELE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos