ODONTOLOGIA LEONESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Alcudia, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ODONTOLOGIA LEONESA SL
CIF B84009760
Capital Social 251451.9 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 17/05/2004
VINCULACIONES DE ODONTOLOGIA LEONESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ODONTOLOGIA LEONESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantos Leal David | Apoderado Mancomunado | 31/08/2011 | 28/02/2019 |
Colman Mena Ernesto Ramon | Liquidador | 28/02/2019 | 28/02/2019 |
Colman Mena Ernesto Ramon | Administrador Unico | 28/02/2019 | |
Colman Villalba Cristian | Apoderado Mancomunado | 31/08/2011 | 28/02/2019 |
Colman Villalba Cristian | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 | 28/02/2019 |
Garcia Garcia Aurora | Apoderado Mancomunado | 31/08/2011 | 28/02/2019 |
Garcia Garcia Aurora | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 | 28/02/2019 |
Gonzalez Burgada Jordi | Apoderado Mancomunado | 31/08/2011 | 28/02/2019 |
Jimenez Garcia Carolina | Apoderado Mancomunado | 31/08/2011 | 28/02/2019 |
Jimenez Garcia Carolina | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 | 28/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ODONTOLOGIA LEONESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 220, S 8, H M 355423, I/A 15 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 220, S 8, H M 355423, I/A 15 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 220, S 8, H M 355423, I/A 15 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 220, S 8, H M 355423, I/A 15 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 220, S 8, H M 355423, I/A 14 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 219, S 8, H M 355423, I/A 13 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
Capital Anterior: | 52.995,78 | Euros |
Aumento de capital: | 198.456,12 | Euros |
Capital Actual: | 251.451,90 | Euros |
Porcentaje: | 374,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 219, S 8, H M 355423, I/A 12 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20129 , F 218, S 8, H M 355423, I/A 11 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28