OCHAL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Dolça de Provença, 288
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OCHAL SUR SL
CIF B97830475
Capital Social 261600.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 21/12/2006
Nombres Anteriores
- OCHANDIO CARDOS 2006 SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL
VINCULACIONES DE OCHAL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCHAL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barros Montesinos Gemma | Apoderado Solidario | 27/02/2015 | 19/10/2017 |
Blanco Martinez Rosa Maria | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | 19/10/2017 |
Jonama Fernandez De Sevilla Luis | Apoderado Solidario | 15/02/2017 | 19/10/2017 |
Lopez Gonzalez Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 15/03/2010 | 19/10/2017 |
Pallarols Taylor Gemma | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | 19/10/2017 |
Sancho Garcera Carolina | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | 19/10/2017 |
SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL | Administrador Unico | 16/12/2009 | 19/10/2017 |
Silla Quiles Marian | Apoderado | 26/04/2011 | 19/10/2017 |
Terron Arias Basilisa | Apoderado Solidario | 15/03/2010 | 19/10/2017 |
Jonama Fernandez De Sevilla Lluis | Apoderado | 26/04/2011 | 15/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCHAL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 185, S 8, H B 418306, I/A 34 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 185, S 8, H B 418306, I/A 33 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 183, S 8, H B 418306, I/A 32 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
- MODIFICADA LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y SOCIO UNICO "OCHAL GROUP 2005,SL", QUE PASA A DENOMINARSE "SERVICIOS DE DEPILACION BLOC,SL", Y TRASLADADO SU DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 183, S 8, H B 418306, I/A 31 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
- Sociedades absorbidas: SERVICIOS SANITARIOS SERMEDEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 181, S 8, H B 418306, I/A 30 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 181, S 8, H B 418306, I/A 29 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
- RECTIFICADA LA INS. 27 EN CUANTO AL DNI DE LA APODERADA DOÑA CAROLINA SANCHO GARCERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 181, S 8, H B 418306, I/A 28 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 60, S 8, H B 418306, I/A 27 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 59, S 8, H B 418306, I/A 26 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 58, S 8, H B 418306, I/A 25 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08