SERVICIOS SANITARIOS SERMEDEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Dolça de Provença, 288
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SERVICIOS SANITARIOS SERMEDEL SL
CIF B54393772
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 29/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS SERMEDEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS SANITARIOS SERMEDEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanovas Garces Francesc | REPR.143 RRM | 07/06/2016 | 25/08/2016 |
Sancho Garcera Carolina | Apoderado | 27/04/2016 | 25/08/2016 |
SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL | Administrador Unico | 07/06/2016 | 25/08/2016 |
Nieves Martinez Francisca | Administrador Unico | 06/02/2009 | 07/06/2016 |
Espinosa Alarcon Jose Andres | Apoderado | 03/07/2009 | 16/10/2014 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS SANITARIOS SERMEDEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45397 , F 20, S 8, H B 486490, I/A 6 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
- CL PROVENCA Num.288 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45397 , F 20, S 8, H B 486490, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO FRANCESC CASANOVAS GARCES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45397 , F 20, S 8, H B 486490, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45397 , F 20, S 8, H B 486490, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45397 , F 20, S 8, H B 486490, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354 , F 125, S 8, H A 115908, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354 , F 125, S 8, H A 115908, I/A 3 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-03