SILLA QUILES MARIAN
Informe ejecutivo de SILLA QUILES MARIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SILLA QUILES MARIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL | Apoderado | 06/04/2011 |
VINCULACIONES DE SILLA QUILES MARIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILLA QUILES MARIAN
Empresa: OCHAL SUR SL
Apoderado
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8577, L 5865, F 223, S 8, H V 118277, I/A 9 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-46
Empresa: OCHAL MESETA SL
Apoderado
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 11, S 8, H V 115582, I/A 11 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-46
Empresa: OCHAL NORTE SL
Apoderado
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8498, L 5788, F 95, S 8, H V 112536, I/A 9 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-46
Empresa: OCHAL GROUP 2005 SL
Apoderado
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 9, S 8, H V 105931, I/A 26 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-46
Empresa: OCHAL GROUP 2005 SL
Apoderado
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 9, S 8, H V 105931, I/A 26 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-46
Empresa: OCHAL NORTE SL
Apoderado
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8413, L 5703, F 85, S 8, H V 112536, I/A 6 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-46
Empresa: OCHAL GROUP 2005 SL
Apoderado
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 4, S 8, H V 105931, I/A 19 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-46
Empresa: SUAVITAS SL
Apoderado
- Gimenez Soriano Antonio
- Silla Quiles Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7516, L 4817, F 159, S 8, H V 90609, I/A 16 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-46
Información de SILLA QUILES MARIAN
Mostramos los datos de SILLA QUILES MARIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILLA QUILES MARIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos