OCHAL MESETA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL Dolça de Provença, 288
Código Postal 08020
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OCHAL MESETA SL
CIF B97776306
Capital Social 50070.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 03/08/2006
Nombres Anteriores
- SERVICIOS MEDICOS TOLEDO SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL
VINCULACIONES DE OCHAL MESETA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCHAL MESETA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP | Auditor | 25/05/2017 | 19/10/2017 |
Blanco Martinez Rosa Maria | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | 19/10/2017 |
Del Pozuelo Martinez Ana | Apoderado | 07/06/2012 | 19/10/2017 |
Garcia Brasero Maria Noelia | Apoderado Solidario | 27/07/2016 | 19/10/2017 |
Jonama Fernandez De Sevilla Luis | Apoderado Solidario | 15/02/2017 | 19/10/2017 |
Pallarols Taylor Gemma | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | 19/10/2017 |
Sancho Garcera Carolina | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | 19/10/2017 |
SERVICIOS DE DEPILACION BLOC SL | Administrador Unico | 16/12/2009 | 19/10/2017 |
Silla Quiles Marian | Apoderado | 15/04/2011 | 19/10/2017 |
Juarez De Sosa Ana Belen | Apoderado Solidario | 05/03/2014 | 19/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCHAL MESETA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 200, S 8, H B 418310, I/A 36 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 199, S 8, H B 418310, I/A 35 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 199, S 8, H B 418310, I/A 34 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 199, S 8, H B 418310, I/A 33 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 199, S 8, H B 418310, I/A 32 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 197, S 8, H B 418310, I/A 31 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-08
- MODIFICADA LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y SOCIO UNICO "OCHAL GROUP 2005 SL" QUE PASA A DENOMINARSE "SERVICIOS DE DEPILACION BLOC,SL" Y TRASLADADO SU DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 197, S 8, H B 418310, I/A 30 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 197, S 8, H B 418310, I/A 29 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 196, S 8, H B 418310, I/A 28 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
- RECTIFICADA LA INS. 26 EN CUANTO AL DNI DE LA APODERADA DOÑA CAROLINA SANCHO GARCERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 196, S 8, H B 418310, I/A 27 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08