OCEANO REISEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Oceano Pacifico, 1
Código Postal 38240
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social OCEANO REISEN SL
CIF B76521814
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 12/08/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Corominas Roig Maria-magdalena
Propietario CAROWA TENERIFE SA
VINCULACIONES DE OCEANO REISEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCEANO REISEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAROWA TENERIFE SA | Socio Unico | 23/01/2019 | 01/08/2019 |
Corominas Roig Maria-magdalena | Administrador Unico | 09/12/2013 | 01/08/2019 |
Corominas Roig Maria-magdalena | Apoderado | 07/09/2010 | 01/08/2019 |
Rolle Matthias Karl | Administrador Unico | 25/08/2010 | 09/12/2013 |
ACTOS BORME DE OCEANO REISEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 15, S 8, H TF 47682, I/A 6 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 15, S 8, H TF 47682, I/A 6 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 15, S 8, H TF 47682, I/A 5 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H TF 47682, I/A 4 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H TF 47682, I/A 4 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38
- Otras modificaciones estatutarias: RETRIBUCION.- El cargo de administrador será retribuido; laretribución consistirá en un importe fijo cuya cuantía serádeterminada para cada ejercicio por la Junta General.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H TF 47682, I/A 3 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 14, S 8, H TF 47682, I/A 2 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 12, S 8, H TF 47682, I/A 1 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-38
Dirección:C/ OCEANO PACIFICO 1 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:12/08/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Artículo 2Ó. OBJETO: La sociedad tiene por objeto: La intermediación turística. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna delas actividades precedentes algún título profesional, deberán realizarse por medio de persona que tenga la correspondiente titularidad profesional; si
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 12, S 8, H TF 47682, I/A 1 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-38